Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Barbro Birgitta Björklund
Barbro Birgitta Björklund
19510418-XXXX
Ta kreditupplysning
Björklund, Barbro Birgitta är en kvinna född den 18 april 1951 och är bosatt i Lyckeby
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Konträr Invest 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Barbro Birgitta Björklund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-18
Slutplattan FEVGI 115571 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-09-14
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Konträr Invest 2 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Barbro Birgitta Björklund
Styrelseledamot
Hans-Fredrik Peter Stefan Hjorth
Tillbaka till sidans topp