Org.nr: 559314-5518
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jabr, Orwa | 2024-09-24 |
Styrelsesuppleant | Tinawi, Abdul Aziz | 2024-09-24 |
Styrelseledamot | Bakdounes, Amer | 2023-02-07 |
Styrelsesuppleant | Khatib, Osama | 2023-02-01 |
Styrelsesuppleant | Shaqura, Ihab | 2021-11-17 |