Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ahmed kassim Al-Amoudi and Adib Ketuly Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |