Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ayan Dahir Siyad
Ayan Dahir Siyad
19910402-XXXX
Ta kreditupplysning
Ayan Dahir Siyad är en kvinna född den 2 april 1991. Hon är folkbokförd i Hallsberg sedan 2022-03-13. Hallsberg ligger i Hallsberg kommun, Örebro län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ikar Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ayan Dahir Siyad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-09
Svealands Bygg & Entreprenad AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ikar Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mohamed Ikar Amin
Verkställande direktör
Mohamed Ikar Amin
Styrelsesuppleant
Ayan Dahir Siyad
Tillbaka till sidans topp