Org.nr: 556907-5673
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisorssuppleant | Bredberg, Hans Ingvar | 2024-06-05 |
Extern verkställande direktör | Winberg, Jan Tobias | 2024-05-15 |
Delgivningsbar person | Møller, Kian | 2022-03-03 |
Styrelseledamot | Endresen, Carl Edvard Vihovde | 2022-01-18 |
Verkställande direktör | Endresen, Carl Edvard Vihovde | 2022-01-18 |