Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |