Org.nr: 559281-9659
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Pirehpour, Mahnaz | 2024-09-11 |
Styrelsesuppleant | Ommi, Mehdi | 2024-06-17 |
Verkställande direktör | Ommi, Mehdi | 2024-06-17 |
Styrelseledamot | Eriksson Zalbo, Andreas Erik B P | 2024-03-07 |
Verkställande direktör | Eriksson Zalbo, Andreas Erik B P | 2024-03-07 |
Styrelsesuppleant | Ommi, Megdad | 2023-10-19 |
Styrelseledamot | Othman, Mohamad | 2023-05-05 |
Styrelsesuppleant | Amer, Samer Gamal Zogby Ibrahim | 2023-05-05 |
Verkställande direktör | Amer, Samer Gamal Zogby Ibrahim | 2023-05-05 |
Vice verkställande direktör | Othman, Mohamad | 2023-05-05 |