Org.nr: 556223-4186
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Likvidator | Lewén, Lars Greger | 2024-09-13 |
Styrelseledamot | Samuelsson, Bengt Stefan | 2023-11-23 |
Styrelsesuppleant | Ågren, Emma Sofia | 2023-11-23 |
Styrelseledamot | Engström, Marc | 2023-11-09 |
Styrelsesuppleant | Bassa Vila, Montserrat | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Engström, Stefan | 2023-02-08 |