Org.nr: 559091-8651
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Björksved, Emmy Helga Viola | 2024-03-16 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-03-16 |
Styrelseledamot | Heikkinen, Ari Tapio | 2023-10-28 |
Styrelsesuppleant | Heikkinen, Raimo Juhani | 2023-10-28 |
Styrelsesuppleant | Heikkinen, Raimo Juhani | 2023-07-12 |
Styrelsesuppleant | Boström, Johan Richard | 2022-07-16 |
Huvudansvarig revisor | Bergquist, Henrik Rolf Thomas | 2022-07-16 |