Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Entelios AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Entelios AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-16 |