Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | First Medical Savings & Loans Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |