Org.nr: 556871-1070
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kalludra, Niman | 2024-07-17 |
Styrelseledamot | Johansson, Emma Julia Kristina | 2023-06-20 |
Styrelseledamot | Larsson, Lena Therese | 2022-11-26 |
Revisor | Celind, Leif Mattias | 2021-12-17 |