Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Närheten i Tingsryd | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Lästmakaren i Kalmar | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Nordenskjöld i Karlskrona | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Kungsör i Karlshamn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Porten i Växjö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Fyren i Karlskrona | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |