Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bilvårdscenter i Halmstad Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | B Holm Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-13 |