Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Åse Rebecka Feltwall Mannebratt
Åse Rebecka Feltwall Mannebratt
19720318-XXXX
Ta kreditupplysning
Feltwall Mannebratt, Åse Rebecka är en kvinna född den 18 mars 1972 och är bosatt i Särö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Vinax AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Åse Rebecka Feltwall Mannebratt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2021-12-20
Frucz Landala Kommanditbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vinax AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Niclas Mikael Stigson Mannebratt
Styrelsesuppleant
Åse Rebecka Feltwall Mannebratt
Tillbaka till sidans topp