Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Åsa Marie Persson
Åsa Marie Persson
19601226-XXXX
Ta kreditupplysning
Persson, Åsa Marie är en kvinna född den 26 december 1960 och är bosatt i Järfälla
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Morgonblank AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Åsa Marie Persson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-04-25
Check Mode AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Morgonblank AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Åsa Marie Persson
Styrelseledamot
Hans Peter Niclas Henriksson
Verkställande direktör
Hans Peter Niclas Henriksson
Tillbaka till sidans topp