Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Åsa Maria Hedlund
Åsa Maria Hedlund
19721022-XXXX
Ta kreditupplysning
Åsa Maria Hedlund är en kvinna född den 22 oktober 1972. Hon är folkbokförd i Hägersten sedan 2023-02-14. Hägersten ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Guldmyran nr 12 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Guldmyran nr 12 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallenstam nr 35 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wallenstam nr 35 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallenstam nr 32 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wallenstam nr 32 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallenstam nr 38 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wallenstam nr 38 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Söra Radhus
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallenstam nr 39 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wallenstam nr 39 Bostadsrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Åsa Maria Hedlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-01-22
Wallenstam Stationshuset Ekonomisk förening
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-22
Wallenstam Stationshuset Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Guldmyran nr 12 Bostadsrättsförening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Hans Lennart Wallenstam
Extern firmatecknare
Marina Louise Fritsche
Extern firmatecknare
Per-Anders Erik Aldeholm
Extern firmatecknare
Christina Elisabeth Vansvik
Styrelseledamot
Claes Patrik Ek
Styrelseledamot
Åsa Maria Hedlund
Ordförande
Åsa Maria Hedlund
Styrelseledamot
Ulf Mathias Aronsson
Extern firmatecknare
Göran Patrik Persson
Extern firmatecknare
David Wilhelm Brenner
Extern firmatecknare
Anna Beata Gullmarstrand
Extern firmatecknare
Susann Gunilla Linde
Extern firmatecknare
Olof Magnus Bogren
Extern firmatecknare
Linda Martina Wass
Tillbaka till sidans topp
Wallenstam nr 35 Bostadsrättsförening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Hans Lennart Wallenstam
Extern firmatecknare
Marina Louise Fritsche
Extern firmatecknare
Per-Anders Erik Aldeholm
Extern firmatecknare
Christina Elisabeth Vansvik
Styrelseledamot
Åsa Maria Hedlund
Ordförande
Åsa Maria Hedlund
Styrelseledamot
Ulf Mathias Aronsson
Extern firmatecknare
David Wilhelm Brenner
Extern firmatecknare
Anna Beata Gullmarstrand
Extern firmatecknare
Susann Gunilla Linde
Extern firmatecknare
Olof Magnus Bogren
Extern firmatecknare
Linda Martina Wass
Styrelseledamot
Pawel Iwanowski
Extern firmatecknare
Erik Christian Johansson Klang
Tillbaka till sidans topp
Wallenstam nr 32 Bostadsrättsförening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Hans Lennart Wallenstam
Extern firmatecknare
Marina Louise Fritsche
Extern firmatecknare
Per-Anders Erik Aldeholm
Extern firmatecknare
Christina Elisabeth Vansvik
Styrelseledamot
Åsa Maria Hedlund
Ordförande
Åsa Maria Hedlund
Styrelseledamot
Ulf Mathias Aronsson
Extern firmatecknare
David Wilhelm Brenner
Extern firmatecknare
Anna Beata Gullmarstrand
Extern firmatecknare
Susann Gunilla Linde
Extern firmatecknare
Olof Magnus Bogren
Extern firmatecknare
Linda Martina Wass
Extern firmatecknare
Erik Christian Johansson Klang
Styrelseledamot
Pawel Iwanowski
Tillbaka till sidans topp