Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Åsa Maria Berglund Geibert
Åsa Maria Berglund Geibert
19580530-XXXX
Ta kreditupplysning
Berglund Geibert, Åsa Maria är en kvinna född den 30 maj 1958 och är bosatt i Västerås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 6
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Åsa Maria Berglund Geibert har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-17
Slutplattan SOLOI 112926 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 6
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mikael Alexander Poluha
Styrelseledamot
Ulf Rune Werner Geibert
Styrelseledamot
Regina Celia da Costa
Styrelsesuppleant
Åsa Maria Berglund Geibert
Styrelsesuppleant
Anna-Karin Nordin Poluha
Styrelseledamot
Per Gunnar Ekström
Ordförande
Per Gunnar Ekström
Tillbaka till sidans topp