Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Åsa Elisabeth Rosenquist
Åsa Elisabeth Rosenquist
19740129-XXXX
Ta kreditupplysning
Rosenquist, Åsa Elisabeth är en kvinna född den 29 januari 1974 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
LOCDET AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Åsa Elisabeth Rosenquist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-02
Seba Dynatronic Sverige Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LOCDET AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Rosenquist
Ordförande
Rolf Rosenquist
Styrelseledamot
Jan Michael Rosenquist
Verkställande direktör
Jan Michael Rosenquist
Styrelsesuppleant
Åsa Elisabeth Rosenquist
Huvudansvarig revisor
Johan Christian Andersson
Styrelsesuppleant
Linnea E Bergkvist Rosenquist
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp