Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Love Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Charge Amps AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nesting House AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nesting House AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Durga One AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FEMBRIS Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mine Storage International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Deepgrid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekolution Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |