Org.nr: 556536-8221
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Strandberg, Kjell Robert Andreas | 2024-03-09 |
Extern vice verkställande direktör | Olsson, Magnus Peter | 2024-03-09 |
Lekmannarevisor | Nordström, Daniel Mattias | 2024-03-09 |
Styrelseledamot | Antonsson, Göte Roger | 2023-08-30 |
Styrelseledamot | Dalén, Stig Bror Weine | 2023-08-30 |
Ordförande | Levin, Lisa Anna Kristina | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Karlsson, Olof Mattias | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Leander, Eva Margareta | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Carlzon Magnusson, Märit I C | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Thim, Berit Anita Sofia | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Levin, Lisa Anna Kristina | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Raiml, Gert Christer | 2023-05-25 |
Lekmannarevisor | Eriksson, Erik Anders | 2023-05-25 |
Lekmannarevisorssuppleant | von Wachenfeldt Nilsson, Sven-Eric | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Broström, Thomas Kenneth | 2022-11-16 |
Extern verkställande direktör | Malmstedt, Erling Thomas | 2022-04-13 |
Styrelseledamot | Johannesson, Kjell Kenneth | 2021-12-29 |