Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Carglass Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |