Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Arun Kumar Selvam
Arun Kumar Selvam
19871012-XXXX
Ta kreditupplysning
Arun Kumar Selvam är en man född den 12 oktober 1987. Han är folkbokförd i Älvsjö sedan 2020-12-14. Älvsjö ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Aronda Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Arun Kumar Selvam har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-20
Nordiska Skolfilmsarkivet Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-06
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aronda Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl-Henrik Alexander Bo Persson
Styrelsesuppleant
Arun Kumar Selvam
Tillbaka till sidans topp