Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Light Efficient Filial Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |