Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Jörgen Arnemar
Per Jörgen Arnemar
19470819-XXXX
Ta kreditupplysning
Arnemar, Per Jörgen är en man född den 19 augusti 1947 och är bosatt i Karlstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Arnemar, Jörgen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vikingarna International Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vikingarna International Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Glava Skifferbrott Glimmerskiffer
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
J Arnemar Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
J Arnemar Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Karlstad Flygservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RKMH Hollandia Karlstad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
RKMH Hollandia Karlstad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CREWCAB TURNÉ & LJUDPRODUKTION SVERIGE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CREWCAB TURNÉ & LJUDPRODUKTION SVERIGE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Arnemar Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Arnemar Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Jörgen Arnemar har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-06
DAE CONSULTING AB
Avregistrerad
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-06
DAE CONSULTING AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vikingarna International Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tony Bernhard Eriksson
Styrelseledamot
Per Jörgen Arnemar
Ordförande
Per Jörgen Arnemar
Styrelseledamot
Hans Crister Sjögren
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Glava Skifferbrott Glimmerskiffer
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sigvard Nyström
Styrelsesuppleant
Per Jörgen Arnemar
Tillbaka till sidans topp