Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Athene Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Athene Accounting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Athene Tax AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Athene Tax AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |