Org.nr: 556515-9950
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Halttunen, Tomi Janne | 2024-04-13 |
Styrelseledamot | Halttunen, Tomi Janne | 2024-04-13 |
Styrelseledamot | Thomsen, Henrik Bodekær | 2024-04-13 |
Ordförande | Selling, Svante Valdemar | 2023-11-11 |
Styrelseledamot | Selling, Svante Valdemar | 2023-11-11 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Gustav Martin | 2023-11-10 |
Huvudansvarig revisor | Nilsson, Malin Kristina | 2023-01-13 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2023-01-13 |
Extern verkställande direktör | Berglund, Petter Christoffer | 2021-10-27 |
Ordförande | Stefansson, Erlendur Stefan | 2021-10-16 |
Styrelseledamot | Stefansson, Erlendur Stefan | 2021-10-16 |