Org.nr: 559182-3066
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lagerström, Pär Olof | 2024-05-24 |
Styrelseledamot | Larsson, Jonatan Oscar | 2023-06-21 |
Styrelseledamot | Engerfelt, Jenny Maria | 2022-05-12 |
Styrelseledamot | Åkerlund, Simon Jorge Luis | 2021-10-14 |
Styrelseledamot | Åkerlund, Frida Linnéa | 2021-10-14 |