Org.nr: 556217-8235
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Foekens, Simon | 2024-07-17 |
Styrelseledamot | Foekens, Simon | 2024-07-17 |
Delgivningsbar person | Åberg, Sebastian Lars | 2024-02-20 |
Styrelseledamot | Porter, Stanley Eric | 2023-10-12 |
Ordförande | Frühwald, Bernd Johannes | 2022-10-08 |
Styrelseledamot | Frühwald, Bernd Johannes | 2022-10-08 |
Delgivningsbar person | Hoàng, Emma | 2022-07-29 |
Styrelseledamot | Blumhard, Christopher William | 2022-06-14 |
Styrelseledamot | Kurish, Mark Benjamin | 2022-06-14 |
Revisor | Buder, Hans Gustaf Claes | 2021-11-24 |
Delgivningsbar person | Almerud, Maria | 2021-10-30 |