Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | BoldArc AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Haxan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Porall AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Luciteklabs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |