Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anton Karl Olof Friling
Anton Karl Olof Friling
19861006-XXXX
Ta kreditupplysning
Anton Karl Olof Friling är en man född den 6 oktober 1986. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-06-08. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
San Diego (Enköping) PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
San Diego (Botkyrka) PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Heimdall PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MK Lion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MK Lion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MK Lion MergeCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MK Lion MergeCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Frigg PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Freya PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
San Diego (Örebro) PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eskilstuna PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carolina PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Carolina PropCo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KB 104 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VS 213 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Heimdall NewCo AB
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Bottna Invest
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anton Karl Olof Friling har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-02
Botkyrka NewCo AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-03
Bostadsrättsföreningen Urnan 23
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
San Diego (Enköping) PropCo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Justin Ward Brown
Styrelseledamot
Thorsten Kraisud Slytå
Ordförande
Thorsten Kraisud Slytå
Styrelseledamot
Anton Karl Olof Friling
Tillbaka till sidans topp
San Diego (Botkyrka) PropCo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Justin Ward Brown
Styrelseledamot
Thorsten Kraisud Slytå
Ordförande
Thorsten Kraisud Slytå
Styrelseledamot
Anton Karl Olof Friling
Tillbaka till sidans topp
Heimdall PropCo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Helena Sigrid Elisabet Ehrenborg
Styrelseledamot
Justin Ward Brown
Styrelseledamot
Thorsten Kraisud Slytå
Ordförande
Thorsten Kraisud Slytå
Styrelseledamot
Anton Karl Olof Friling
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp