Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anti Harald Avsan
Anti Harald Avsan
19580108-XXXX
Ta kreditupplysning
Avsan, Anti Harald är en man född den 8 januari 1958 och är bosatt i Värmdö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smallville AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Smallville AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Avsan Advice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Avsan Advice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
elivery holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
elivery holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
elivery holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
elivery AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
elivery AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
elivery AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Security Invention Technologies Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Security Invention Technologies Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Security Invention Technologies Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
2Reach Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
2Reach Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
2Reach AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
2Reach AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anti Harald Avsan har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-03-26
Secintech holding AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-26
Secintech holding AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-03-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anti Harald Avsan
Ordförande
Anti Harald Avsan
Styrelseledamot
Lars Erik Wohlfart Kristiansson
Verkställande direktör
Lars Erik Wohlfart Kristiansson
Revisor
Mathias Reidar Fredriksson
Tillbaka till sidans topp
Smallville AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anti Harald Avsan
Ordförande
Anti Harald Avsan
Styrelseledamot
Lars Erik Wohlfart Kristiansson
Verkställande direktör
Lars Erik Wohlfart Kristiansson
Revisor
Mathias Reidar Fredriksson
Tillbaka till sidans topp
Avsan Advice AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anti Harald Avsan
Verkställande direktör
Anti Harald Avsan
Styrelsesuppleant
Gun Eva Ellinor Avsan
Tillbaka till sidans topp