Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Annika Ingrid Wallén
Annika Ingrid Wallén
19490310-XXXX
Ta kreditupplysning
Wallén, Annika Ingrid är en kvinna född den 10 mars 1949 och är bosatt i Uppsala
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lärostaden Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Annika Ingrid Wallén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-07-07
Industrifastigheter Storstad Boländerna 34:5 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lärostaden Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Tommy Wallén
Verkställande direktör
Bengt Tommy Wallén
Styrelsesuppleant
Annika Ingrid Wallén
Tillbaka till sidans topp