Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Annika Birgitta Öberg
Annika Birgitta Öberg
19660114-XXXX
Ta kreditupplysning
Öberg, Annika Birgitta är en kvinna född den 14 januari 1966 och är bosatt i Stugun
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Tryck & Kommunikation i Hammarstrand AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Annika Birgitta Öberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-16
Etiketten i Hammarstrand AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tryck & Kommunikation i Hammarstrand AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Urban Paulsson
Styrelsesuppleant
Annika Birgitta Öberg
Tillbaka till sidans topp