Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Caravellen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |