Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-07-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-16 |