Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Skånberg Inväst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Borstahusen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Everts AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skånberg konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Teqna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SAMM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-15 |