Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pandox Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighetsaktiebolaget Celtica | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Castellum Norr 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Storytel AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Näringsfastigheter Kallebäck AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Atrium Ljungberg Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Atrium Ljungberg Uddvägen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Infranord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kallebäck Property Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nyfosa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | DU konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | DU konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-30 |