Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Sofia Maria Sjövall
Anna Sofia Maria Sjövall
19750210-XXXX
Ta kreditupplysning
Sjövall, Anna Sofia Maria är en kvinna född den 10 februari 1975 och är bosatt i Knivsta
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lars Sjövall Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Sofia Maria Sjövall har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-23
Fremia Service AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lars Sjövall Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Sofia Maria Sjövall
Styrelseledamot
Per Folke Fredrik Sjövall
Tillbaka till sidans topp