Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Sofia Lofthagen
Anna Sofia Lofthagen
19751128-XXXX
Ta kreditupplysning
Anna Sofia Lofthagen är en kvinna född den 28 november 1975. Hon är folkbokförd i sedan 2016-09-05. ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
AuGON Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Sofia Lofthagen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-16
STNKY Labs AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AuGON Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Gunnar Michael Lofthagen
Styrelsesuppleant
Anna Sofia Lofthagen
Delgivningsbar person
Jeanette Sandra Linnéa Larsson
Tillbaka till sidans topp