Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Maria-Kristina Sjöberg
Anna Maria-Kristina Sjöberg
19491209-XXXX
Ta kreditupplysning
Sjöberg, Anna Maria-Kristina är en kvinna född den 9 december 1949 och är bosatt i Enebyberg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Mats Sjöberg Teknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Maria-Kristina Sjöberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-24
Maria-Pia Bengtsson AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Mats Sjöberg Teknik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Maria-Kristina Sjöberg
Styrelseledamot
Mats Torsten Sjöberg
Verkställande direktör
Mats Torsten Sjöberg
Tillbaka till sidans topp