Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | A. Nordell Försäljnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | A. Nordell Försäljnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Östersunds Motorstadion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Östersunds Motorstadion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Östersunds FRUKTMiX | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |