Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Igelbäcken i Järfälla | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB bostadsrättsförening Euforia i Upplands Väsby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Örsvängen i Sundbyberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Telefonkiosken i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Galoppen i Täby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Sundbyberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Pannknekten i Sundbyberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Modellflygaren i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Rinkebyn i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |