Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Herma Securities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CBD Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |