Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fastigheten Missionsskolan 1 Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastigheten Missionsskolan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Årstahusen Kvarter 2:3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Årstahusen Kvarter 2:3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Årstahusen Kvarter 2:4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Årstahusen Kvarter 2:4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | IB Markholding Sverige 435 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | IB Markholding Sverige 435 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Prokurist Utträde: 2024-01-03 |
||
Prokurist Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |