Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna-Lena Sofia Junes
Anna-Lena Sofia Junes
19680607-XXXX
Ta kreditupplysning
Junes, Anna-Lena Sofia är en kvinna född den 7 juni 1968 och är bosatt i Umeå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JP.K & IT I UMEÅ AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna-Lena Sofia Junes har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-10
Team Junes AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JP.K & IT I UMEÅ AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jens Patric Eriksson Junes
Styrelsesuppleant
Anna-Lena Sofia Junes
Tillbaka till sidans topp