Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Xcaro Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Getuna Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Gotland Grönt Centrum AB (svb) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Matbyrån Gotland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Matbyrån Gotland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Matbyrån Gotland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Getuna Fastighet Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-22 |