Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tankclean Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Munkeröd TC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Perthon Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kvarntorp TC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synneröd TC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wasty Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vedskär 25 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Perthon Properties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Easy Butiker AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |