Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Kristina Färnert
Anna Kristina Färnert
19661129-XXXX
Ta kreditupplysning
Färnert, Anna Kristina är en kvinna född den 29 november 1966 och är bosatt i Saltsjöbaden
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
GLS Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Kristina Färnert har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-30
GLS Konsult Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
GLS Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Kristina Färnert
Huvudansvarig revisor
Astri Agnhild Filippa Heberlein
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelseledamot
Gustaf Lennart Svensson
Tillbaka till sidans topp