Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | HELP Försäkring filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | ARAG Digital Services Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-07 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-06-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-22 |